Organi del
VI Commissione (Finanze)
4 giugno 1996 - 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 4 maggio 2000 al 8 maggio 2000
Presidente
-
-
Giorgio Benvenuto
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
Vicepresidenti
-
-
Gianfranco Conte
FORZA ITALIA
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
-
-
Alessandro Repetto
POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO
-
dal 28.07.1998 al 10.10.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 29.05.2001
Segretari
-
-
Giovanni Pace
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 28.07.1998 al 12.05.2000
Membro
dal 04.06.1996
al 12.05.2000
-
-
Gabriella Pistone
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
-
dal 24.11.1999 al 10.10.2000
Membro
dal 24.11.1999
al 29.05.2001