Organi del
VI Commissione (Finanze)
28 aprile 2006 - 28 aprile 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 19 luglio 2007 al 26 luglio 2007
Presidente
-
-
Paolo Del Mese
POPOLARI-UDEUR
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Vicepresidenti
-
-
Francesco Tolotti
L'ULIVO
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
Segretari
-
-
Riccardo Pedrizzi
ALLEANZA NAZIONALE
-
dal 06.06.2006 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008
-
-
Donatella Mungo
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
-
dal 15.02.2007 al 28.04.2008
Membro
dal 06.06.2006
al 28.04.2008