Organi del
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
9 giugno 1992 - 14 aprile 1994
XI Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 20 febbraio 1993
Presidente
-
-
Vincenzo Mancini
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 09.06.1992
al 14.04.1994
Segretari
-
-
Marida Bolognesi
RIFONDAZIONE COMUNISTA
-
dal 17.06.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 09.06.1992
al 14.04.1994
-
-
Ivo Russo
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 09.12.1992 al 14.04.1994
Membro
dal 09.06.1992
al 14.04.1994