Organi del
XIV Commissione (Igiene e sanità pubblica)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Giacinto Urso
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Antonino Brusca
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Raffaele Allocca
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
altri membri
-
-
Paolo Bonomi
-
dal 04.12.1979 al 15.07.1981
dal 31.08.1982 al 07.03.1983