Organi del
XIX Commissione Igiene e sanità pubblica
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Leandro Rampa
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 20.09.1973
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Salvatore Frasca
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 02.10.1973 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 02.10.1973
al 04.07.1976