Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Achille Occhetto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Achille Occhetto
Nasce a Torino (Piemonte) il 3 marzo 1936
Licenza media superiore; giornalista, pubblicista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
260
Atti di indirizzo e controllo
|
45
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
87
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1982
VIII Legislatura della Repubblica italiana
FERRI ed altri: Nuove norme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la riforma dell'organizzazione della tutela (iniziativa Parlamentare) -
C.3252
, 11 marzo 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
OCCHETTO ed altri: Norme per la determinazione del contributo a favore della regione siciliana, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto regionale, e per la concessione del contributo stesso per il quinquennio 1982-1986 (iniziativa Parlamentare) -
C.3485
, 16 giugno 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSI MARAMOTTI ed altri: Organizzazione delle biblioteche scolastiche nella scuola media dell'obbligo e negli istituti di istruzione secondaria (iniziativa Parlamentare) -
C.3805
, 15 dicembre 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAGLIAI ed altri: Norme concernenti l'educazione motoria e la pratica sportiva in ogni ordine di scuola (iniziativa Parlamentare) -
C.3828
, 21 dicembre 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
1
1979
6
1980
8
1981
8
1982
4
1983
8
1984
6
1985
3
1986
8
1987
2
1988
3
1989
3
1990
3
1991
3
1992
5
1993
1
1994
4
1995
2
1996
2
1997
2
1998
2
1999
2