Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aldo Aniasi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aldo Aniasi
Nasce a Palmanova (Udine) il 31 maggio 1921
Deceduto il 27 agosto 2005
Pubblicista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
399
Progetti di legge presentati
|
262
Atti di indirizzo e controllo
|
431
Interventi
|
5
Bibliografia del Parlamento
|
6
Incarichi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 14 dicembre 1982 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 19 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio provvisorio di presidenza
Presidente dal 2 luglio 1987 al 2 luglio 1987
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna
Presidente dal 18 dicembre 1987 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Presidente dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1976
18
1977
24
1978
9
1979
31
1980
11
1981
10
1982
1
1983
17
1984
34
1985
20
1986
22
1987
63
1988
25
1989
15
1990
13
1991
15
1992
43
1993
28