Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessandro Reggiani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessandro Reggiani
Nasce a Treviso (Veneto) il 7 marzo 1914
Deceduto il 14 agosto 1993
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
13
Incarichi parlamentari
|
361
Atti di indirizzo e controllo
|
442
Interventi
|
395
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1966
IV Legislatura della Repubblica italiana
SILVESTRI e REGGIANI: Nuove norme in materia di concessioni di manifesto per la coltivazione indigena del tabacco (iniziativa Parlamentare) -
C.3281
, 5 luglio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SILVESTRI e REGGIANI: Sostituzioni dei commi primo e secondo dell'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (iniziativa Parlamentare) -
C.3428
, 15 settembre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CUCCHI ed altri: Proroga di disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani (iniziativa Parlamentare) -
C.3610
, 1 dicembre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Proroga di disposizioni in materia di locazioni Urbane.
CUCCHI ed altri: Disciplina transitoria in materia di locazioni alberghiere (iniziativa Parlamentare) -
C.3625
, 6 dicembre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1963
4
1964
5
1965
5
1966
4
1967
3
1968
7
1969
10
1970
5
1971
10
1972
22
1973
29
1974
14
1975
20
1976
19
1977
17
1978
6
1979
28
1980
53
1981
21
1982
23
1983
24
1984
35
1985
11
1986
15
1987
5