Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Lulli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Lulli
Nasce a Prato (Toscana) il 7 aprile 1953
Diploma di liceo scientifico; Dirigente di associazione sindacale
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
196
Progetti di legge presentati
|
818
Atti di indirizzo e controllo
|
457
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Capogruppo dal 7 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche
Membro dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale
Membro dal 19 ottobre 2010 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
18
2002
16
2003
16
2004
18
2005
9
2006
25
2007
9
2008
26
2009
16
2010
13
2011
17
2012
13