Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angiolo Cabrini
/
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angiolo Cabrini
Nasce a Codogno (Milano) il 9 marzo 1869
Deceduto a Roma il 6 maggio 1937
Pubblicista / Giornalista
XXIII Legislatura del Regno d'Italia (24.03.1909 - 29.09.1913)
127
Interventi e citazioni
pagina
1
di 7
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
emigrazione
pp. 65
pp. 8714
pp. 8715
pp. 8717
pp. 8759
pp. 8762
ammissione dei fanciulli negli stabilimenti industriali
pp. 354
pp. 26712
pp. 26714
Bilanci : agricoltura
pp. 433
pp. 6724
pp. 7149
pp. 13860
pp. 14190
pp. 14201
pp. 18168
pp. 25498
commissione d ' i n c h i e s t a sulle miniere in Sardegna
pp. 543
pp. 1247
pp. 4870
pp. 6916
mercati del lavoro esteri
pp. 684
emigrazione periodica in Germania
pp. 684
pp. 1662
pp. 1673
carta di libera circolazione sulle ferrovie ad ex deputati
pp. 1083
probiviri nell' agricoltura
pp. 1236
pp. 2203
consigli superiori dell'agricoltura, della previdenza e delle miniere (riforma) 1236
pp. 1237
pp. 4943
pp. 4951
probiviri dell' industria
pp. 1347
pp. 2203
di Romeo Manzoni
pp. 1404
pp. 21755
organizzazione proletaria di resistenza
pp. 2114
modificazioni alla legge sul riposo festivo
pp. 2415
pp. 2781
applicazione della legge sulla risicoltura
pp. 2600
violazioni alla legge sulla risicoltura (Milano e Novara)
pp. 2333
pp. 2818
pp. 2941
affari esteri
pp. 2850
pp. 10199
pp. 15392
soppressione del lavoro festivo nelle risaie
pp. 3220
pp. 4237
saluto dell'Assemblea ticinese al Parlamento italiano
pp. 3524
pp. 13465
consiglio superiore del lavoro
pp. 3726
pp. 14356
lavori pubblici
pp. 3562
pp. 3960
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919