Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Anna Finocchiaro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Anna Finocchiaro
Nasce a Modica (Ragusa) il 31 marzo 1955
Laurea in giurisprudenza; magistrato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
341
Progetti di legge presentati
|
757
Atti di indirizzo e controllo
|
239
Interventi
|
6
Bibliografia del Parlamento
|
2
Incarichi di governo
XIII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Prodi
Ministro senza portafoglio per le Pari opportunità (18.05.1996-21.10.1998)
XVII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Gentiloni Silveri
Ministro per i Rapporti con il Parlamento (12.12.2016)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1987
25
1988
16
1989
10
1990
17
1991
28
1992
31
1993
11
1994
33
1995
32
1996
2
1998
2
1999
4
2000
4
2001
31
2002
43
2003
17
2004
18
2005
17