Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonino Macaluso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonino Macaluso
Nasce a Palermo (Sicilia) il 12 giugno 1922
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
723
Atti di indirizzo e controllo
|
100
Interventi
|
322
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
TREMAGLIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per la moralizzazione della vita politica italiana. Accertamento delle responsabilità di società e di enti economici o finanziari pubblici e privati e dei servizi speciali italiani e stranieri in danno dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.4323
, 21 febbraio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sull'attuazione delle provvidenze e degli interventi già disposti per la costruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del 1968 (iniziativa Parlamentare) -
C.4389
, 16 marzo 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ALMIRANTE ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (iniziativa Parlamentare) -
C.4391
, 25 marzo 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.
MENICACCI ed altri: Norme sulla competenza territoriale a giudicare i reati di emissione di assegni previsti e puniti dall'articolo 116 nn. 2 e 3 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (iniziativa Parlamentare) -
C.4461
, 14 aprile 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1972
25
1973
8
1974
5
1975
12
1976
4
1979
48
1980
12
1981
6
1982
2
1983
48
1984
28
1985
13
1986
12
1987
46
1988
15
1989
9
1990
18
1991
8
1992
3