Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Mancini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Mancini
Nasce a Serramonacesca (Pescara) il 13 febbraio 1915
Deceduto il 17 aprile 1982
Laurea in scienze politiche; funzionario pubblico.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
116
Interventi
|
22
Interventi e citazioni
|
111
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1969
V Legislatura della Repubblica italiana
MANCINI: Estensione ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria della concessione speciale VIII, per viaggi sulle ferrovie dello Stato, nella misura già prevista in favore dei grandi invalidi titolari di pensione privilegiata di guerra (iniziativa Parlamentare) -
C.962
, 31 gennaio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BONOMI ed altri: Modifica ed integrazione di alcune norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (iniziativa Parlamentare) -
C.1082
, 21 febbraio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BONOMI ed altri: Norme in materia di usi civici (iniziativa Parlamentare) -
C.1085
, 21 febbraio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MANCINI: Norme per l'inquadramento del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nei ruoli della carriera di concetto della stessa amministrazione (iniziativa Parlamentare) -
C.1105
, 27 febbraio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CAVALLARI ed altri: Provvedimenti relativi alla Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (iniziativa Parlamentare) -
C.1186
, 13 marzo 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MANCINI ed altri: Conferimento dei posti di organico nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.1389
, 30 aprile 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'azienda di Stato per i servizi telefonici.
LONGONI ed altri: Nuove norme sulla disciplina della professione di geometra (iniziativa Parlamentare) -
C.1942
, 24 ottobre 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GREGGI ed altri: Nuova disciplina ed estensione degli assegni familiari ed aumento delle loro misure (iniziativa Parlamentare) -
C.2036
, 21 novembre 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
1
1964
5
1965
9
1966
7
1967
11
1968
28
1969
8
1970
5
1971
6
1972
22
1973
1
1974
6
1975
1
1976
1