Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Kessler
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Kessler
Nasce a Cogolo (Peio) il 17 febbraio 1924
Deceduto il 20 marzo 1991
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
16
Atti di indirizzo e controllo
|
43
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
22
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
1978
VII Legislatura della Repubblica italiana
ZACCAGNINI ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi e dei Comitati d'Ambasciata (iniziativa Parlamentare) -
C.2059
, 22 febbraio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SALOMONE ed altri: Norme sull'ordinamento e sulle funzioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (iniziativa Parlamentare) -
C.2361
, 27 luglio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1976
2
1977
2
1978
2
1979
5
1980
5
1981
3
1982
1
1983
2