Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Tabacci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Tabacci
Nasce a Quistello (Mantova) il 27 agosto 1946
Laurea in economia e commercio
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
10
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
351
Atti di indirizzo e controllo
|
592
Interventi
|
117
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
2011
XVI Legislatura della Repubblica italiana
DI CENTA ed altri: "Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti" (4019) (iniziativa Parlamentare) -
C.4019
, 20 gennaio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TABACCI ed altri: "Disciplina delle incompatibilità parlamentari" (4450) (iniziativa Parlamentare) -
C.4450
, 23 giugno 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZACCARIA ed altri: "Elezione del Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo e nomina del consiglio di amministrazione della RAI. Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177" (4559) (iniziativa Parlamentare) -
C.4559
, 28 luglio 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BARBATO ed altri: "Introduzione dell'obbligo di garantire la presenza di agenzie delle compagnie di assicurazione in tutto il territorio nazionale" (4791) (iniziativa Parlamentare) -
C.4791
, 18 novembre 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LIBE' ed altri: "Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (4806) (iniziativa Parlamentare) -
C.4806
, 29 novembre 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1992
10
1993
4
2001
3
2002
6
2003
6
2004
1
2005
2
2006
9
2007
10
2008
6
2009
6
2010
8
2011
5
2012
11
2013
7
2014
5
2015
3
2016
10
2017
2
2018
1
2019
2