Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Bon Compagni Di Mombello
/
V Legislatura del Regno di Sardegna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Bon Compagni Di Mombello
Nasce a Torino il 25 luglio 1804
Deceduto a Torino il 14 dicembre 1880
Conte; Laurea in Giurisprudenza; Magistrato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 15 dicembre 1880
Presidente della Camera
Legislatura IV del Regno di Sardegna
Legislatura V del Regno di Sardegna
V Legislatura del Regno di Sardegna (19.12.1853 - 25.10.1857)
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
1
Incarichi di governo
43
Interventi e citazioni
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874