Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Donat Cattin
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Donat Cattin
Nasce a Finale Ligure (Savona) il 26 giugno 1919
Deceduto il 18 marzo 1991
Licenza media superiore: giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
17
Incarichi di governo
|
194
Interventi
|
292
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (3)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1991
X Legislatura della Repubblica italiana
Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 28, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale (iniziativa Governativa) -
C.5419
, 28 gennaio 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (iniziativa Governativa) -
C.5420
, 28 gennaio 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
S. 2432: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (iniziativa Governativa) -
C.5481
, 22 febbraio 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1958
14
1959
2
1960
5
1961
6
1962
11
1963
8
1965
1
1968
8
1969
12
1970
8
1971
21
1972
9
1973
1
1974
3
1975
35
1976
22
1977
22
1978
30
1986
4
1987
20
1988
8
1989
20
1990
19
1991
3