Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Corrado Terranova
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Corrado Terranova
Nasce a Noto (Siracusa) il 23 marzo 1902
Deceduto il 27 agosto 1973
Laurea in ingegneria; ingegnere.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
61
Progetti di legge presentati
|
141
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione lavori pubblici
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Vicepresidente dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951
Vicepresidente dal 10 luglio 1951 al 30 giugno 1952
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione
Membro dal 12 maggio 1951 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni
Membro dal 21 novembre 1951 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2511: "provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione"
Membro dal 22 febbraio 1952 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge gatto ed altri, n.2750: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico"
Membro dal 23 settembre 1952 al 24 giugno 1953
III Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1961
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 1 luglio 1961 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge tozzi condivi n. 643: "provvedimenti per la sistemazione della città di loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico"
Membro dal 18 febbraio 1964 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 4797 "conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968"
Membro dal 29 gennaio 1968 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1950
1
1951
3
1952
2
1958
1
1959
10
1960
1
1961
1
1962
1
1964
13
1965
2
1966
5
1967
6
1968
4
1969
4
1970
5
1971
1
1972
1