Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
I Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VII Commissione Lavori pubblici
8 maggio 1948 - 24 giugno 1953
I Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
Alberto Simonini
UNITA' SOCIALISTA
dal 15.06.1948 al 14.09.1948
Membro dal 15.06.1948 al 14.09.1948
dal 01.07.1949 al 10.07.1951
Chiaffredo Belliardi
UNITA' SOCIALISTA
dal 14.09.1948 al 30.06.1949
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
Membro dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Luigi Bennani
PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro dal 01.07.1950 al 24.06.1953
Vicepresidenti
Fernando Tambroni Armaroli
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
dal 01.07.1949 al 27.01.1950
Membro dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Luigi Cacciatore
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
dal 10.07.1951 al 17.08.1951
Membro dal 15.06.1948 al 17.08.1951
Antonio Carcaterra
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 27.01.1950 al 30.06.1950
Membro dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Corrado Terranova
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 01.07.1950 al 30.06.1951
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
Membro dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Lionello Matteucci
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dal 17.08.1951 al 30.06.1952
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Giovanni Perlingieri
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Segretari
Pietro Amendola
COMUNISTA
dal 15.06.1948 al 30.06.1949
dal 01.07.1949 al 30.06.1950
dal 01.07.1950 al 12.10.1950
Membro dal 15.06.1948 al 12.10.1950
Antonio Carcaterra
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 15.06.1949 al 30.06.1949
dal 01.07.1949 al 26.01.1950
Membro dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Tarcisio Pacati
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 27.01.1950 al 30.06.1950
Membro dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Margherita Bontade
DEMOCRATICO CRISTIANO
dal 01.07.1950 al 09.07.1951
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Leonildo Tarozzi
COMUNISTA
dal 10.07.1951 al 30.06.1952
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Membro dal 01.07.1950 al 24.06.1953
altri membri
Antonio Roasio
dal 11.06.1948 al 01.07.1950
Michele d'Amico
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Giacomo Calandrone
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Ilia Coppi
dal 15.06.1948 al 11.12.1950
Tommaso Leonetti
dal 15.06.1948 al 10.07.1951
Ruggero Lombardi
dal 15.06.1948 al 28.09.1948
Pasquale Marconi
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Gesumino Mastino
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Raffaele Terranova
dal 15.06.1948 al 01.07.1951
Antonio Guariento
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Raimondi
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Francesco De Vita
dal 15.06.1948 al 01.07.1950 sostituisce:
Ludovico Camangi
;
dal 10.07.1951 al 24.06.1953 sostituisce:
Ludovico Camangi
;
Tarcisio Longoni
dal 15.06.1948 al 01.07.1949
dal 14.11.1951 al 24.06.1953 sostituisce:
Ferdinando Tambroni Armaroli
;
Pasquale Cortese
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Torquato Baglioni
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Marzio Bernardinetti
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Mario Ceravolo
dal 15.06.1948 al 01.07.1949
Silvano Montanari
dal 15.06.1948 al 01.07.1950
Giuseppe Garlato
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Giacomo Mancini
dal 15.06.1948 al 14.07.1948
dal 01.07.1949 al 24.06.1953
Antonio Cavinato
dal 15.06.1948 al 01.07.1949 sostituisce:
Ivan Matteo Lombardo
;
Italo Giulio Caiati
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Leone Osvaldo Girolami
dal 15.06.1948 al 01.07.1950
Antonio Ferrarese
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Benedetto Carratelli
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Gabriele Invernizzi
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Spataro
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Luigi Filosa
dal 15.06.1948 al 20.06.1949
Alfredo Covelli
dal 15.06.1948 al 10.07.1951
Achille Stuani
dal 15.06.1948 al 05.12.1950
Andrea Negrari
dal 15.06.1948 al 01.07.1950
Vincenzo Turco
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Stefano Riccio
dal 15.06.1948 al 01.07.1949
Silvio Messinetti
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppina Re
dal 15.06.1948 al 29.09.1948
Ivan Matteo Lombardo
dal 15.06.1948 al 01.07.1949
Nella Marcellino Colombi
dal 15.06.1948 al 28.09.1951
Gustavo De Meo
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Luigi Polano
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Raffaele De Caro
dal 15.06.1948 al 01.07.1950
Alberto Consiglio
dal 15.06.1948 al 29.10.1950
Angela Gotelli
dal 15.06.1948 al 01.07.1949
dal 01.07.1952 al 24.06.1953 sostituisce:
Giuseppe Spataro
;
Ludovico Camangi
dal 15.06.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Babbi
dal 15.06.1948 al 01.07.1949
Luigi Zappelli
dal 18.06.1948 al 09.08.1948
Francesco Geraci
dal 13.07.1948 al 24.06.1953
Pietro Grammatico
dal 15.07.1948 al 01.07.1949
Alcide Pirazzi Maffiola
dal 24.09.1948 al 24.06.1953
Giuseppe Notarianni
dal 28.09.1948 al 24.06.1953
Francesco Moro
dal 01.07.1949 al 24.06.1953
Florestano Di Fausto
dal 01.07.1949 al 10.07.1951
Loris Biagioni
dal 01.07.1949 al 10.07.1951
Luigi Palmieri
dal 01.07.1949 al 24.06.1953
Filadelfio Caroniti
dal 01.07.1949 al 24.06.1953
Antonio Gabrieli
dal 01.07.1949 al 24.06.1953
Guido Ceccherini
dal 01.07.1949 al 24.06.1953
Fiorenzo Cimenti
dal 27.01.1950 al 06.10.1951 sostituisce:
Giuseppe Spataro
;
Giuseppe Firrao
dal 31.01.1950 al 10.12.1950 sostituisce:
Ferdinando Tambroni Armaroli
;
Salvatore Foderaro
dal 01.07.1950 al 10.07.1951
Giovanni Palazzolo
dal 01.07.1950 al 24.06.1953
Giovanni Battista Melis
dal 01.07.1950 al 10.07.1951 sostituisce:
Ludovico Camangi
;
Orazio Barbieri
dal 01.07.1950 al 24.06.1953
Italo Nicoletto
dal 13.10.1950 al 24.06.1953
Francesco Sciaudone
dal 29.10.1950 al 24.06.1953
Amerigo Clocchiatti
dal 05.12.1950 al 01.07.1952
Vittorio Pertusio
dal 11.12.1950 al 14.11.1951 sostituisce:
Ferdinando Tambroni Armaroli
;
Francesco Scotti
dal 11.12.1950 al 18.01.1951
Giuseppe Mario Boidi
dal 18.01.1951 al 24.06.1953
Giordano Pratolongo
dal 18.01.1951 al 12.09.1951
Giorgio La Pira
dal 10.07.1951 al 22.12.1952
Gennaro Cassiani
dal 10.07.1951 al 24.06.1953
Gaetano Di Leo
dal 10.07.1951 al 24.06.1953
Nicola Angelucci
dal 11.07.1951 al 24.06.1953
Michelangelo Trimarchi
dal 27.07.1951 al 24.06.1953 sostituisce:
Gesumino Mastino
;
Danilo de' Cocci
dal 27.07.1951 al 24.06.1953 sostituisce:
Antonio Carcaterra
;
Giuseppe Riva
dal 27.07.1951 al 24.06.1953 sostituisce:
Gennaro Cassiani
;
Giulio Montelatici
dal 28.09.1951 al 24.06.1953
Giulio Spallone
dal 28.09.1951 al 24.06.1953
Pietro Fadda
dal 04.12.1951 al 24.06.1953
Aldo Cucchi
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Francesco Giorgio Bettiol
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Mario Angelucci
dal 01.07.1952 al 24.06.1953
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
11.06.1948
è assegnato 1 membro
15.06.1948
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
sono assegnati 52 membri
2 sostituzioni
18.06.1948
è assegnato 1 membro
13.07.1948
è assegnato 1 membro
14.07.1948
cessa 1 membro
15.07.1948
è assegnato 1 membro
09.08.1948
cessa 1 membro
14.09.1948
viene eletto il Presidente
il Presidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
24.09.1948
è assegnato 1 membro
28.09.1948
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
29.09.1948
cessa 1 membro
15.06.1949
viene eletto 1 Segretario
20.06.1949
cessa 1 membro
30.06.1949
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.07.1949
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 9 membri
cessano 7 membri
termina 1 sostituzione
26.01.1950
1 Segretario lascia l'incarico
27.01.1950
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 sostituzione
31.01.1950
1 sostituzione
30.06.1950
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.07.1950
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 5 membri
cessano 5 membri
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
12.10.1950
1 Segretario lascia l'incarico
cessa 1 membro
13.10.1950
è assegnato 1 membro
29.10.1950
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
05.12.1950
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
10.12.1950
termina 1 sostituzione
11.12.1950
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
18.01.1951
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
30.06.1951
1 Vicepresidente lascia l'incarico
01.07.1951
cessa 1 membro
09.07.1951
il Presidente lascia l'incarico
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
10.07.1951
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
cessano 6 membri
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
11.07.1951
è assegnato 1 membro
27.07.1951
3 sostituzioni
17.08.1951
viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
12.09.1951
cessa 1 membro
28.09.1951
sono assegnati 2 membri
cessa 1 membro
06.10.1951
termina 1 sostituzione
14.11.1951
1 sostituzione
termina 1 sostituzione
04.12.1951
è assegnato 1 membro
30.06.1952
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.07.1952
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
1 sostituzione
22.12.1952
cessa 1 membro
Sedute
martedì, 5 ottobre 1948
martedì, 12 ottobre 1948
venerdì, 26 novembre 1948
giovedì, 16 dicembre 1948
lunedì, 20 dicembre 1948
giovedì, 10 febbraio 1949
mercoledì, 23 febbraio 1949
venerdì, 8 aprile 1949
sabato, 11 giugno 1949
martedì, 12 luglio 1949
giovedì, 14 luglio 1949
martedì, 26 luglio 1949
venerdì, 30 settembre 1949
giovedì, 20 ottobre 1949
venerdì, 28 ottobre 1949
mercoledì, 15 febbraio 1950
venerdì, 17 febbraio 1950
venerdì, 24 febbraio 1950
venerdì, 3 marzo 1950
venerdì, 17 marzo 1950
venerdì, 28 aprile 1950
venerdì, 9 giugno 1950
mercoledì, 21 giugno 1950
giovedì, 22 giugno 1950
venerdì, 14 luglio 1950
mercoledì, 19 luglio 1950
venerdì, 21 luglio 1950
sabato, 22 luglio 1950
mercoledì, 26 luglio 1950
venerdì, 28 luglio 1950
sabato, 29 luglio 1950
venerdì, 29 settembre 1950
venerdì, 6 ottobre 1950
venerdì, 13 ottobre 1950
venerdì, 27 ottobre 1950
venerdì, 17 novembre 1950
venerdì, 24 novembre 1950
mercoledì, 29 novembre 1950
mercoledì, 6 dicembre 1950
venerdì, 15 dicembre 1950
mercoledì, 20 dicembre 1950
venerdì, 22 dicembre 1950
venerdì, 19 gennaio 1951
mercoledì, 24 gennaio 1951
venerdì, 16 febbraio 1951
venerdì, 23 febbraio 1951
venerdì, 9 marzo 1951
venerdì, 16 marzo 1951
venerdì, 11 maggio 1951
mercoledì, 16 maggio 1951
venerdì, 15 giugno 1951
mercoledì, 20 giugno 1951
mercoledì, 27 giugno 1951
mercoledì, 8 agosto 1951
giovedì, 9 agosto 1951
venerdì, 14 settembre 1951
venerdì, 28 settembre 1951
mercoledì, 3 ottobre 1951
mercoledì, 10 ottobre 1951
mercoledì, 17 ottobre 1951
sabato, 27 ottobre 1951
mercoledì, 14 novembre 1951
venerdì, 30 novembre 1951
venerdì, 7 dicembre 1951
mercoledì, 12 dicembre 1951
venerdì, 14 dicembre 1951
venerdì, 21 dicembre 1951
venerdì, 18 gennaio 1952
mercoledì, 6 febbraio 1952
venerdì, 8 febbraio 1952
venerdì, 15 febbraio 1952
mercoledì, 12 marzo 1952
venerdì, 14 marzo 1952
venerdì, 21 marzo 1952
mercoledì, 26 marzo 1952
venerdì, 28 marzo 1952
mercoledì, 2 aprile 1952
venerdì, 4 aprile 1952
mercoledì, 7 maggio 1952
mercoledì, 28 maggio 1952
venerdì, 6 giugno 1952
mercoledì, 18 giugno 1952
venerdì, 20 giugno 1952
venerdì, 4 luglio 1952
mercoledì, 9 luglio 1952
sabato, 12 luglio 1952
martedì, 15 luglio 1952
mercoledì, 16 luglio 1952
venerdì, 18 luglio 1952
mercoledì, 1° ottobre 1952
mercoledì, 15 ottobre 1952
mercoledì, 22 ottobre 1952
venerdì, 24 ottobre 1952
mercoledì, 29 ottobre 1952
venerdì, 14 novembre 1952
mercoledì, 19 novembre 1952
mercoledì, 26 novembre 1952
venerdì, 5 dicembre 1952
mercoledì, 17 dicembre 1952
venerdì, 19 dicembre 1952
mercoledì, 14 gennaio 1953
venerdì, 13 febbraio 1953
mercoledì, 4 marzo 1953
mercoledì, 11 marzo 1953
venerdì, 13 marzo 1953
mercoledì, 25 marzo 1953
mercoledì, 1° aprile 1953
mercoledì, 1° aprile 1953