I Governo Segni
Alto Commissario aggiunto per l'Igiene e la Sanità Pubblica (09.07.1955-19.05.1957)
I Governo Zoli
Alto Commissario aggiunto per l'Igiene e la Sanità Pubblica (23.05.1957-01.07.1958)
III Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato all'Interno (03.07.1958-15.02.1959)
II Governo Segni
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (19.02.1959-25.03.1960) con delega per la Stampa e Informazioni (19.02.1959)
I Governo Tambroni
Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici (02.04.1960-26.07.1960)
III Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato alla Sanità (28.07.1960-21.02.1962)
IV Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato alle Poste e Telecomunicazioni (24.02.1962-21.06.1963)
IV Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Leone
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (22.06.1963-04.12.1963) con funzione di Segretario (22.06.1963)
I Governo Moro
Sottosegretario di Stato all'Interno (08.12.1963-22.07.1964)
II Governo Moro
Sottosegretario di Stato all'Interno (25.07.1964-23.02.1966)
III Governo Moro
Sottosegretario di Stato alle Poste e Telecomunicazioni (26.02.1966-24.06.1968)
V Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Leone
Ministro senza Portafoglio (24.06.1968-12.12.1968) con delega per i Rapporti con il Parlamento (24.06.1968)
I Governo Rumor
Ministro senza Portafoglio (12.12.1968-24.03.1969) con delega per Incarichi speciali (12.12.1968)
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni (24.03.1969-05.08.1969)