IV Commissione (difesa)
Membro dal 20 giugno 2001 al 21 giugno 2001
Membro dal 21 giugno 2001 al 26 giugno 2001
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 21 giugno 2001 al 21 giugno 2001 Subentra a:
Ciro Alfano
Membro dal 26 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Capogruppo dal 27 giugno 2001 al 28 giugno 2001
Segretario dal 22 giugno 2005 al 19 ottobre 2005
Segretario dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006