Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Emilio Colombo
/
XI Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Emilio Colombo
Nasce a Potenza (Basilicata) il 11 aprile 1920
Deceduto il 24 giugno 2013
Laurea in giurisprudenza;
Presidente del Consiglio
I Governo Colombo (06.08.1970 - 17.02.1972)
XI Legislatura della Repubblica italiana (23.04.1992 - 14.04.1994)
Elezioni di domenica 5 aprile 1992
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 15 aprile 1992
Eletto nella circoscrizione POTENZA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 09 settembre 1992 per dimissioni
Viene sostituito da
Giampaolo Vittorio Elio d'Andrea
.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi di governo
63
Progetti di legge presentati
1
Atti di indirizzo e controllo
1
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1990
1
1992
29
1993
33