Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Nicola Spadola
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Nicola Spadola
Nasce a Ragusa (Sicilia) il 22 settembre 1920
Deceduto il 15 aprile 1991
Laurea in giurisprudenza e in scienze politiche; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
23
Interventi
|
81
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1968
V Legislatura della Repubblica italiana
ALESSI ed altri: Riordinamento dei provveditorati agli studi, istituzione delle sopraintendenze scolastiche regionali, modifiche allo stato economico e giuridico dei provveditori (iniziativa Parlamentare) -
C.507
, 11 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOVA ed altri: Disciplina transitoria delle locazioni d'immobili adibita ad uso artigianale e commerciale (iniziativa Parlamentare) -
C.537
, 16 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme relative alle locazioni degli immobili urbani.
SGARLATA ed altri: Istituzione delle scienze giuridiche, economiche e sociali nelle scuole secondarie di secondo grado in sostituzione dell'educazione civica (iniziativa Parlamentare) -
C.672
, 14 novembre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SGARLATA ed altri: Disposizioni concernenti l'ammissione dei ciechi civili ai concorsi per la carriera direttiva della pubblica amministrazione e degli enti pubblici (iniziativa Parlamentare) -
C.673
, 14 novembre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SGARLATA ed altri: Istituzione dell'educazione civica e stradale a cattedra autonoma nella scuola media (iniziativa Parlamentare) -
C.674
, 14 novembre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SGARLATA ed altri: Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 458, concernente il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano (iniziativa Parlamentare) -
C.802
, 23 dicembre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1953
1
1954
1
1955
1
1956
2
1957
4
1958
13
1960
1
1961
1
1962
2
1963
9
1964
4
1965
4
1966
3
1967
4
1968
6
1969
7
1970
7
1971
7
1972
4