Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enzo Capalozza
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enzo Capalozza
Nasce a Fano (Pesaro) il 21 agosto 1908
Deceduto il 12 febbraio 1994
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
101
Progetti di legge presentati
|
464
Interventi
|
16
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario- affari di giustizia - autorizzazione a procedere
Membro dal 11 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge n.31: "conversione complessiva di decreti legge"
Membro dal 21 dicembre 1948 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti relativi alla corte costituzionale (n.469 e 1292)
Membro dal 8 aprile 1949 al 24 giugno 1953
Commissione d'indagine per giudicare il fondamento dell'accusa rivolta al deputato pignatelli dal deputato caramia
Membro dal 27 ottobre 1949 al 30 novembre 1949
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Segretario dal 25 gennaio 1951 al 24 giugno 1953
Membro dal 25 gennaio 1951 al 24 giugno 1953
Commissione d'indagine per giudicare sul fondamento dell'accusa rivolta dal deputato grilli al deputato ferrario celestino
Vicepresidente dal 3 luglio 1951 al 7 agosto 1951
Membro dal 3 luglio 1951 al 7 agosto 1951
II Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Vicepresidente dal 26 giugno 1953 al 11 giugno 1958
Membro dal 26 giugno 1953 al 11 giugno 1958
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario - affari di giustizia
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Vicepresidente dal 1 luglio 1956 al 9 luglio 1956
Vicepresidente dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Vicepresidente dal 1 luglio 1957 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1264: "norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani" e delle proposte di legge in materia di locazioni e sfratti
Membro dal 16 dicembre 1954 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge de francesco n.1459: "norme generali sull'azione amministrativa"
Membro dal 24 maggio 1955 al 11 giugno 1958
Commissione d'indagine incaricata di giudicare sul fondamento delle accuse rivolte al dep. dante dal dep. di mauro
Membro dal 1 febbraio 1957 al 11 giugno 1958
Commissione parlamentare consultiva per l'emanazione delle norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante degli uffici giudiziari
Membro dal 12 febbraio 1957 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge costituzionali aldisio e li causi nn.2406 e 2810 concernenti l'alta corte per la regione siciliana e la corte costituzionale
Membro dal 15 marzo 1957 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge ermini n.2719: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico delle città e del territorio di assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico"
Membro dal 26 marzo 1957 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla concessione in proprietà degli alloggi costruiti dallo stato ovvero con il suo concorso o contributo
Membro dal 30 luglio 1958 al 15 maggio 1963
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
7
1949
19
1950
9
1951
9
1952
9
1953
24
1954
12
1955
3
1956
6
1957
2
1958
1