Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ernesto Pucci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ernesto Pucci
Nasce a Chiaravalle Centrale (Catanzaro) il 8 aprile 1917
Deceduto il 10 giugno 2011
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
301
Progetti di legge presentati
|
65
Atti di indirizzo e controllo
|
132
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Presidente dal 24 maggio 1978 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Questore dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
Giunta provvisoria delle elezioni
Presidente dal 20 giugno 1979 al 6 luglio 1979
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1958
10
1959
17
1960
12
1961
10
1962
14
1963
25
1964
22
1965
13
1966
5
1967
10
1968
4
1969
12
1975
2
1976
14
1977
12
1978
10
1979
35
1980
25
1981
20
1982
24
1983
5