Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ernesto Pucci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ernesto Pucci
Nasce a Chiaravalle Centrale (Catanzaro) il 8 aprile 1917
Deceduto il 10 giugno 2011
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
65
Atti di indirizzo e controllo
|
132
Interventi
|
301
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
PEDINI ed altri: Istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un Ufficio e di un Consiglio nazionale per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale (iniziativa Parlamentare) -
C.4910
, 27 febbraio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
V Legislatura della Repubblica italiana
PUCCI: Corresponsione degli onorari agli avvocati chiamati alla difesa d'ufficio degli imputati (iniziativa Parlamentare) -
C.250
, 24 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LOBIANCO ed altri: Norme in materia di integrazione del prezzo dell'olio (iniziativa Parlamentare) -
C.514
, 14 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PUCCI: Integrazione delle norme transitorie contenute nella legge 23 gennaio 1968, n. 22, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (iniziativa Parlamentare) -
C.578
, 22 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1958
10
1959
17
1960
12
1961
10
1962
14
1963
25
1964
22
1965
13
1966
5
1967
10
1968
4
1969
12
1975
2
1976
14
1977
12
1978
10
1979
35
1980
25
1981
20
1982
24
1983
5