Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Maria Giro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Maria Giro
Nasce a Roma il 11 maggio 1963
Laurea in filosofia; Dirigente di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
365
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Interventi
|
73
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
2011
XVI Legislatura della Repubblica italiana
GIRLANDA ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e sull'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (rating)" (4695) (iniziativa Parlamentare) -
C.4695
, 18 ottobre 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CONCIA: "Istituzione di un Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza e il bullismo nelle scuole presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" (4788) (iniziativa Parlamentare) -
C.4788
, 18 novembre 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BONIVER ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di antisemitismo, razzismo e xenofobia" (4827) (iniziativa Parlamentare) -
C.4827
, 5 dicembre 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI ed altri: "Introduzione dell'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto e della forma di governo semipresidenziale" (4847) (iniziativa Parlamentare) -
C.4847
, 16 dicembre 2011
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
36
2007
20
2008
1
2011
4
2012
12