Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Maria Giro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Maria Giro
Nasce a Roma il 11 maggio 1963
Laurea in filosofia; Dirigente di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
365
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Interventi
|
73
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (67)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
36
2007
20
2008
1
2011
4
2012
12