Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gerardo Bianchi
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gerardo Bianchi
Nasce a Pistoia (Toscana) il 14 dicembre 1905
Deceduto il 30 giugno 1997
Laurea in scienze economiche e commerciali; impiegato, sindacalista.
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
Elezioni di domenica 28 aprile 1963
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 02 maggio 1963 , con convalida del 03 ottobre 1963
Eletto nella circoscrizione FIRENZE con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 giugno 1968
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
33
Interventi
|
120
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
ALBA ed altri: Disposizioni per la equiparazione delle posizioni gerarchiche del personale degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza a quella del personale dell'Amministrazione dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.4887
, 16 febbraio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PEDINI ed altri: Istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un Ufficio e di un Consiglio nazionale per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale (iniziativa Parlamentare) -
C.4910
, 27 febbraio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GREGGI ed altri: Nuova disciplina ed estensione degli assegni familiari ed aumento delle loro misure (iniziativa Parlamentare) -
C.4956
, 4 marzo 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE PASCALIS ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (iniziativa Parlamentare) -
C.4990
, 7 marzo 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
34
1964
27
1965
20
1966
17
1967
18
1968
4