Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacomo Sedati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacomo Sedati
Nasce a Lanciano (Chieti) il 25 agosto 1921
Deceduto il 7 gennaio 1984
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
9
Incarichi di governo
|
104
Progetti di legge presentati
|
336
Interventi
|
29
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (26)
Hai trovato 29 risultati
pagina
1
di 2
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00596 presentata da PEZZATI (DC) in data 19770113
INTERPELLANZA 2/00142 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19770316
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00054 presentata da BAMBI (DC) in data 19770525
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00057 presentata da BAMBI (DC) in data 19770617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01536 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19770913
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01812 presentata da ZOLLA (DC) in data 19771013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02485 presentata da BERNARDI (DC) in data 19780215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02578 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19780404
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00096 presentata da URSO SALVATORE (DC) in data 19780421
INTERPELLANZA 2/00378 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19780531
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01488 presentata da GRANELLI (DC) in data 19790116
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00579 presentata da SEDATI (DC) in data 19791017
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02035 presentata da SEDATI (DC) in data 19791220
INTERPELLANZA 2/00309 presentata da BIANCO GERARDO (DC) in data 19800123
INTERPELLANZA 2/00360 presentata da DE POI (DC) in data 19800304
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1948
1
1950
4
1951
1
1952
2
1953
3
1954
4
1955
3
1958
13
1964
1
1966
2
1967
2
1968
11
1969
14
1970
5
1971
5
1976
2
1977
5
1978
4
1979
7
1980
5
1981
1
1982
2
1983
7