Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacomo Sedati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacomo Sedati
Nasce a Lanciano (Chieti) il 25 agosto 1921
Deceduto il 7 gennaio 1984
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
9
Incarichi di governo
|
29
Atti di indirizzo e controllo
|
336
Interventi
|
104
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1980
VIII Legislatura della Repubblica italiana
BOFFARDI ed altri: Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (iniziativa Parlamentare) -
C.1740
, 21 maggio 1980
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOFFARDI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e contro gli infortuni alle casalinghe (iniziativa Parlamentare) -
C.1981
, 29 agosto 1980
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STEGAGNINI ed altri: Norme relative all'istituzione per il 1980 in un quadro suppletivo di avanzamento di capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo (iniziativa Parlamentare) -
C.2165
, 3 dicembre 1980
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.
SEDATI ed altri: Modifica dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'istituzione delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel Molise, in Basilicata ed in Umbria (iniziativa Parlamentare) -
C.2187
, 10 dicembre 1980
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SEDATI ed altri: Istituzione della sovrintendenza archivistica per il Molise (iniziativa Parlamentare) -
C.2188
, 10 dicembre 1980
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1948
1
1950
4
1951
1
1952
2
1953
3
1954
4
1955
3
1958
13
1964
1
1966
2
1967
2
1968
11
1969
14
1970
5
1971
5
1976
2
1977
5
1978
4
1979
7
1980
5
1981
1
1982
2
1983
7