Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacomo Stucchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacomo Stucchi
Nasce a Bergamo (Lombardia) il 20 febbraio 1969
Diploma di istituto tecnico commerciale; Consulente aziendale, giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi parlamentari
|
1751
Atti di indirizzo e controllo
|
239
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
579
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (10)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (10)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 10 risultati
Anno
1998
XIII Legislatura della Repubblica italiana
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso IMI-SIR (iniziativa Parlamentare) -
C.4469
, 21 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito all'anagrafe tributaria degli amministratori delle aziende pubbliche (iniziativa Parlamentare) -
C.4507
, 29 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Istituto dicredito delle casse di risparmio italiane (iniziativa Parlamentare) -
C.4508
, 30 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Norme per la realizzazione dei trafori Spluga e Val Chiavenna - Val Mesolcina e concessione di un finanziamento alla regione Lombardia per l'adeguamento del sistema viario delle province di Como e di Sondrio (iniziativa Parlamentare) -
C.4543
, 11 febbraio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MOLGORA ed altri: Statuto dei diritti del contribuente (iniziativa Parlamentare) -
C.4546
, 11 febbraio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
BIANCHI CLERICI ed altri: Disciplina del sistema formativo e dell'organizzazione della rete scolastica (iniziativa Parlamentare) -
C.4552
, 12 febbraio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell' istruzione
TERZI ed altri: Concessione di un finanziamento per il miglioramento del sistema viario della provincia di Bergamo (iniziativa Parlamentare) -
C.4796
, 21 aprile 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FONTAN ed altri: Trsferimento delle competenze del prefetto al presidente della regione, al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle camere di commercio (iniziativa Parlamentare) -
C.4974
, 10 giugno 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SANTANDREA ed altri: Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernenti l'esercizio della professione di notaio (iniziativa Parlamentare) -
C.5030
, 25 giugno 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VASCON ed altri: Istituzione della Confederazione delle libere associazioni venatorie (iniziativa Parlamentare) -
C.5401
, 12 novembre 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
37
1997
12
1998
10
1999
26
2000
10
2001
31
2002
31
2003
20
2004
16
2005
8
2006
38
2007
9
2008
155
2009
64
2010
65
2011
27
2012
20