Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio Almirante
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio Almirante
Nasce a Salsomaggiore Terme (Parma) il 27 giugno 1914
Deceduto il 22 maggio 1988
Laurea in lettere; giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
722
Atti di indirizzo e controllo
|
409
Interventi
|
5
Bibliografia del Parlamento
|
527
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1956
II Legislatura della Repubblica italiana
MICHELINI ed altri: Provvedimenti speciali per l'Abruzzo (iniziativa Parlamentare) -
C.2017
, 27 gennaio 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROBERTI ed altri: Norme per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale dei ruoli speciali transitori, munito di titolo di studio superiore a quello richiesto per il gruppo di appartenenza (iniziativa Parlamentare) -
C.2122
, 14 marzo 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROBERTI ed altri: Inquadramento del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, proveniente dal cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione (iniziativa Parlamentare) -
C.2180
, 12 aprile 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MICHELINI ed altri: Revisione del titolo V della parte II della Costituzione, relativo a "Le Regioni, le Province, i Comuni" (iniziativa Parlamentare) -
C.2467
, 1 ottobre 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
3
1950
5
1952
1
1953
1
1954
3
1955
8
1956
4
1957
6
1958
14
1959
16
1960
2
1961
1
1962
9
1963
17
1964
8
1965
5
1966
4
1967
3
1968
31
1969
9
1970
3
1971
14
1972
32
1973
7
1974
6
1975
15
1976
42
1977
25
1978
11
1979
64
1980
9
1981
8
1982
5
1983
42
1984
25
1985
11
1986
8
1987
43
1988
6