Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giorgio La Malfa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giorgio La Malfa
Nasce a Milano (Lombardia) il 13 ottobre 1939
Laurea in giurisprudenza, Laurea in economia politica; Professore ordinario di discipline economiche in pensione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
278
Progetti di legge presentati
|
215
Atti di indirizzo e controllo
|
478
Interventi
|
5
Bibliografia del Parlamento
|
5
Incarichi di governo
VIII Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Cossiga
Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (04.04.1980-18.10.1980)
I Governo Forlani
Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (18.10.1980-28.06.1981)
I Governo Spadolini
Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (28.06.1981-23.08.1982)
II Governo Spadolini
Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (23.08.1982-01.12.1982)
XIV Legislatura della Repubblica italiana
III Governo Berlusconi
Ministro senza portafoglio per le Politiche comunitarie (23.04.2005-17.05.2006)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1972
3
1973
3
1974
2
1975
4
1976
3
1977
5
1979
5
1980
44
1981
56
1982
41
1983
11
1984
7
1985
2
1986
3
1987
5
1988
12
1989
4
1990
6
1991
12
1992
12
1993
1
1996
4
1997
1
1998
2
1999
4
2000
3
2002
2
2003
2
2004
2
2005
1
2006
4
2007
4
2008
3
2009
1
2010
3
2012
1