Deputati
Giorgio La Malfa
Nasce
a
Milano
(Lombardia)
il
13 ottobre 1939
Laurea in giurisprudenza ed economia politica; docente universitario - professore ordinario o di prima fascia
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 29 aprile 1996 , con convalida del 18 dicembre 1996
Eletto
nel collegio di Mirano
(circoscrizione VENETO 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001