Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Lamanna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giovanni Lamanna
Nasce a Crucoli (Crotone) il 18 ottobre 1919
Deceduto il 20 febbraio 2007
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
53
Atti di indirizzo e controllo
|
9
Interventi
|
41
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
LIZZERO ed altri: Riforma delle leggi sulle servitù militari (iniziativa Parlamentare) -
C.136
, 30 maggio 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CERAVOLO ed altri: Ordinamento delle gestioni portuali (iniziativa Parlamentare) -
C.415
, 6 luglio 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MACALUSO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (iniziativa Parlamentare) -
C.467
, 28 giugno 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BORTOT ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere (iniziativa Parlamentare) -
C.470
, 13 luglio 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CARUSO ed altri: Modifica del terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in materia di riconoscimento del servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province e loro consorzi presso altre amministrazioni e del servizio non di ruolo (iniziativa Parlamentare) -
C.1156
, 16 novembre 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
1
1969
2
1970
2
1971
3
1972
5
1973
5
1974
1
1975
1
1976
11
1977
7
1978
1
1979
2