Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Antonio Dal Maso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Antonio Dal Maso
Nasce a Malo (Vicenza) il 22 luglio 1933
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
6
Incarichi di governo
93
Progetti di legge presentati
35
Atti di indirizzo e controllo
62
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1972
2
1973
10
1974
2
1975
3
1976
14
1979
1
1980
1
1981
4
1982
6
1983
12
1984
16
1985
12
1986
10