Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Antonio Dal Maso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Antonio Dal Maso
Nasce a Malo (Vicenza) il 22 luglio 1933
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
35
Atti di indirizzo e controllo
|
62
Interventi
|
93
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
1974
VI Legislatura della Repubblica italiana
DAL MASO ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con legge 19 dicembre 1973, n. 823, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (iniziativa Parlamentare) -
C.2733
, 7 febbraio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DAL MASO ed altri: Nuove disposizioni sul regime e sulla circolazione dei ciclomotori (iniziativa Parlamentare) -
C.2780
, 21 febbraio 1974
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1972
2
1973
10
1974
2
1975
3
1976
14
1979
1
1980
1
1981
4
1982
6
1983
12
1984
16
1985
12
1986
10