Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Azzaro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Azzaro
Nasce a Caltagirone (Catania) il 15 ottobre 1925
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
53
Atti di indirizzo e controllo
|
373
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
305
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (9)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
Anno
1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
LAFORGIA ed altri: Determinazione dei limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli esercenti attività commerciali (iniziativa Parlamentare) -
C.63
, 9 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LAFORGIA ed altri: Norme sulla corresponsione degli assegni familiari agli artigiani (iniziativa Parlamentare) -
C.64
, 9 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LAFORGIA ed altri: Trasformazione della Sezione autonoma di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 1928, n. 631, in Istituto di credito per l'artigianato (iniziativa Parlamentare) -
C.68
, 9 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LAFORGIA ed altri: Disciplina organica dell'artigianato e dell'istruzione artigiana (iniziativa Parlamentare) -
C.89
, 14 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LAFORGIA ed altri: Completamento dell'assistenza obbligatoria di malattia per i lavoratori e pensionati autonomi (iniziativa Parlamentare) -
C.90
, 14 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LA LOGGIA ed altri: Nuove norme sulla prescrizione dei reati (iniziativa Parlamentare) -
C.95
, 15 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LA LOGGIA ed altri: Costituzione dell'Azienda speciale dello Stato per i tabacchi ed i sali italiani e norme sul trasferimento alla medesima delle attribuzioni e del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché dei beni mobili ed immobili già ad essa assegnati (iniziativa Parlamentare) -
C.96
, 15 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LOMBARDO ed altri: Riforma della legislazione cooperativistica (iniziativa Parlamentare) -
C.167
, 28 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BERNARDI ed altri: Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.382
, 26 agosto 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1963
1
1964
7
1965
7
1966
6
1967
3
1968
5
1969
12
1970
13
1971
15
1972
17
1973
8
1974
6
1975
6
1976
9
1980
1
1981
3
1982
10
1983
17
1984
35
1985
9
1986
13
1987
59
1988
18
1989
11
1990
10
1991
4