I Governo Rumor
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (14.12.1968-05.08.1969) con delega per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro Nord (14.12.1968)
III Governo Rumor
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (02.04.1970-06.08.1970) con delega a interventi straordinari per il Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro Nord (02.04.1970)
I Governo Colombo
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (07.08.1970-17.02.1972)
VI Legislatura della Repubblica italiana
V Governo Rumor
Sottosegretario di Stato all'Industria, Commercio e Artigianato (16.03.1974-23.11.1974)
VIII Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Cossiga
Sottosegretario di Stato all'Interno (05.04.1980-18.10.1980)
I Governo Forlani
Sottosegretario di Stato all'Interno (21.10.1980-28.06.1981)