Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Di Vagno
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Di Vagno
Nasce a Conversano (Bari) il 31 gennaio 1922
Deceduto il 14 settembre 2013
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
72
Atti di indirizzo e controllo
|
48
Interventi
|
157
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
LORETI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari (iniziativa Parlamentare) -
C.4771
, 16 gennaio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari.
V Legislatura della Repubblica italiana
FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (iniziativa Parlamentare) -
C.1
, 5 giugno 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni.
MOSCA ed altri: Istituzione dell'Albo dei collaboratori scientifici esterni nell'industria farmaceutica e regolamentazione della relativa attività (iniziativa Parlamentare) -
C.272
, 26 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1963
7
1964
13
1965
6
1967
6
1968
3
1969
2
1970
2
1972
10
1973
5
1974
2
1975
1
1976
19
1977
29
1978
13
1979
31
1980
1
1981
3
1982
3
1983
1