Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guido Pollice
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guido Pollice
Nasce a Avellino il 1 ottobre 1938
Licenza media superiore; funzionario pubblico.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
85
Progetti di legge presentati
1159
Atti di indirizzo e controllo
145
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
7
1984
26
1985
19
1986
28
1987
5