Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Guido Pollice
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Guido Pollice
Nasce a Avellino (Campania) il 1 ottobre 1938
Licenza media superiore; funzionario pubblico.
Gruppi
|
85
Progetti di legge presentati
|
1159
Atti di indirizzo e controllo
|
145
Interventi
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze e tesoro)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Giunta delle elezioni
Membro dal 19 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia
Membro dal 12 agosto 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 2 agosto 1984 al 1 luglio 1987
Subentra a:
Mario Capanna
X Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 6 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 22 ottobre 1987 al 18 gennaio 1989
Sottocommissione permanente per l'accesso
Membro dal 16 dicembre 1987 al 22 aprile 1992
Sottocommissione rai per la pubblicita' e per i criteri di spesa
Membro dal 16 dicembre 1987 al 22 aprile 1992
Sottocommissione rai per le tribune
Membro dal 16 dicembre 1987 al 22 aprile 1992
Sottocommissione rai per gli indirizzi
Membro dal 16 dicembre 1987 al 22 aprile 1992
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 19 gennaio 1989 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare per il parere al governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del belice
Membro dal 18 giugno 1991 al 22 aprile 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
7
1984
26
1985
19
1986
28
1987
5