Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ignazio Benito Maria La Russa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ignazio La Russa
(Ignazio Benito Maria La Russa)
Nasce a Paterno' (Catania) il 18 luglio 1947
Laurea in giurisprudenza; Avvocato patrocinante in Cassazione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
485
Progetti di legge presentati
|
1220
Atti di indirizzo e controllo
|
518
Interventi
|
11
Incarichi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato per gli affari del personale
Presidente dal 5 luglio 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio provvisorio di presidenza
Presidente dal 9 maggio 1996 al 9 maggio 1996
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Presidente dal 5 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Presidente dal 5 giugno 1996 al 29 maggio 2001
XVII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 30 ottobre 2014
Capogruppo dal 4 novembre 2014 al 25 febbraio 2016
Capogruppo dal 10 maggio 2017 al 22 marzo 2018
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Presidente dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Giunta per le autorizzazioni
Presidente dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di aldo moro
Capogruppo dal 14 ottobre 2014 al 22 marzo 2018
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 30 ottobre 2014 al 4 novembre 2014
II Commissione (giustizia)
Capogruppo dal 19 aprile 2017 al 10 maggio 2017
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1992
90
1993
12
1994
61
1995
13
1996
43
1997
11
1998
6
1999
12
2000
4
2001
15
2002
19
2003
17
2004
4
2005
4
2006
14
2007
16
2008
29
2009
28
2010
11
2011
15
2012
4
2013
13
2014
10
2015
10
2016
10
2017
14