Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Jole Santelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Jole Santelli
Nasce a Cosenza il 28 dicembre 1968
Deceduta il 15 ottobre 2020
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
645
Atti di indirizzo e controllo
|
382
Interventi
|
169
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
2015
XVII Legislatura della Repubblica italiana
CARFAGNA ed altri: "Disciplina dell'unione omoaffettiva" (2974) (iniziativa Parlamentare) -
C.2974
, 19 marzo 2015
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GARNERO SANTANCHE' ed altri: "Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam" (2976) (iniziativa Parlamentare) -
C.2976
, 19 marzo 2015
Leggi il documento
Leggi il documento
Leggi il documento
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BRUNETTA ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano e sui casi di crisi verificatisi dal 1° gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività in strumenti finanziari denominati in euro" (3499) (iniziativa Parlamentare) -
C.3499
, 16 dicembre 2015
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Senatori MARTELLI ed altri; senatori MUSSINI ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori BUEMI ed altri; senatori PAOLO ROMANI ed altri; senatori BONFRISCO ed altri; senatori MARCUCCI ed altri; senatori DE PETRIS ed altri; senatori GIROTTO ed altri; senatori LUCIDI ed altri; senatori TOSATO ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori MOLINARI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (4410)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
20
2007
26
2008
41
2009
10
2010
20
2011
10
2012
13
2013
2
2014
3
2015
3
2016
2
2017
1
2018
11
2019
7