Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Leandro Rampa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Leandro Rampa
Nasce a Bergamo (Lombardia) il 27 novembre 1922
Deceduto il 3 gennaio 2008
Licenza media superiore; insegnante.
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
245
Progetti di legge presentati
|
204
Interventi
|
Gruppi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1958
16
1959
18
1960
5
1961
25
1962
28
1963
52
1964
30
1965
20
1966
11
1967
13
1968
8
1969
5
1972
4
1973
5
1974
2
1975
2
1976
1