Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRATICO CRISTIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Benigno Zaccagnini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vicepresidenti
Giuseppe Belotti
dal 01.07.1963 al 31.12.1963
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Arnaldo Colleselli
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Roberto Lucifredi
dal 31.12.1964 al 01.01.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Oscar Luigi Scalfaro
dal 01.01.1964 al 31.12.1964
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Amos Zanibelli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membri del c.d.
Arnaldo Armani
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carlo Baldi
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Bersani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Pierantonino Berte'
dal 01.01.1964 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Maria Bettiol
dal 01.07.1963 al 31.12.1964
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Alessandro Butte'
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Alessandro Canestrari
dal 01.01.1965 al 01.01.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Maria Cocco
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Arnaldo Colleselli
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Cossiga
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Aurelio Curti
dal 01.01.1967 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Michelangelo dall'Armellina
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Danilo de' Cocci
dal 01.07.1963 al 31.12.1963
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Elkan
dal 01.01.1964 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Franceschini
dal 01.01.1964 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Giglia
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Claudio Merenda
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Riccardo Misasi
dal 01.07.1963 al 31.12.1963
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Guglielmo Nucci
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mario Pedini
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Flaminio Piccoli
dal 01.07.1963 al 31.12.1964
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Restivo
dal 01.07.1963 al 31.12.1964
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Camillo Ripamonti
dal 01.01.1964 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Raffaello Russo Spena
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Oscar Luigi Scalfaro
dal 01.07.1963 al 31.12.1963
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gabriele Semeraro
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ferdinando Storchi
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mario Toros
dal 01.07.1963 al 31.12.1964
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Faustino Zugno
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Segretari amm.
Lorenzo Biasutti
dal 01.07.1963 al 31.12.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luciano Radi
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vicesegretari
Alessandro Canestrari
dal 01.01.1966 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luciano Radi
dal 01.07.1963 al 01.01.1966
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Segretari
Elisabetta (Elsa) Conci
dal 01.07.1963 al 01.11.1965
Membro dal 01.07.1963 al 01.11.1965
Tarcisio Longoni
dal 01.11.1965 al 04.06.1968
Membro dal 01.07.1963 al 04.06.1968
altri membri
Antonino Dante
dal 01.07.1963 al 21.07.1963
Dino Del Bo
dal 01.07.1963 al 21.10.1963
Matteo Agosta
dal 01.07.1963 al 18.05.1964
Salvatore Aldisio
dal 01.07.1963 al 27.07.1964
Nicola Pistelli
dal 01.07.1963 al 17.09.1964
Giovanni Bovetti
dal 01.07.1963 al 23.02.1965
Domenico Colasanto
dal 01.07.1963 al 08.09.1966
Filippo Guerrieri
dal 01.07.1963 al 11.05.1967
Raffaele Leone
dal 01.07.1963 al 29.05.1967
Edoardo Martino
dal 01.07.1963 al 07.07.1967
Vincenzo Sangalli
dal 01.07.1963 al 11.08.1967
Giovanni Leone
dal 01.07.1963 al 26.08.1967
Alfredo Amatucci
dal 01.07.1963 al 11.04.1968
Enrico Alba
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Pio Alessandrini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Aldo Amadeo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Amodio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giulio Andreotti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Dario Antoniozzi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Baldassare Armato
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Maria Badaloni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Davide Barba
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Salvatore Barberi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Paolo Barbi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Cesare Baroni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Attilio Bartole
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Aldo Bassi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Corrado Belci
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Alcide Berloffa
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gaetano Berretta
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nullo Biaggi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Loris Biagioni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gerardo Bianchi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Fortunato Bianchi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Bima
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Antonio Bisaglia
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Fausto Bisantis
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giacomo Bologna
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Angelo Bonaiti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Paolo Bonomi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Margherita Bontade
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Borghi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carlo Borra
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giberto Bosisio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carlo Bottari
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Bova
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Uberto Breganze
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Piergiorgio Bressani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Brusasca
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Brunetto Bucciarelli Ducci
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Pietro Buffone
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Primo Buzzetti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carlo Buzzi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Italo Giulio Caiati
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Caiazza
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vittorio Calvetti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ettore Calvi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Dante Cappello
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Renato Cappugi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Antonio Carcaterra
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vittorino Carra
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gennaro Cassiani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Albertino Castellucci
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giannina Cattaneo Petrini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nerino Cavallari
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Cavallaro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Onorio Cengarle
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carlo Ceruti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vittorio Cervone
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Codacci Pisanelli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Aurelio Colleoni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vittorino Colombo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Emilio Colombo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giacomo Corona
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Cortese
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi d'Amato
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni d'Antonio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Bernardo d'Arezzo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Battista Dagnino
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Maria Pia Dal Canton
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Clelio Darida
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Michele De Capua
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Donato Mario De Leonardis
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Beniamino De Maria
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Fernando De Marzi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gustavo De Meo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ciriaco De Mita
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ubaldo De Ponti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Fabiano De Zan
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Costante Degan
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Benedetto Del Castillo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Renato Dell'Andro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Umberto Delle Fave
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Natalino Di Giannantonio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gaetano Di Leo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carlo Donat Cattin
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mario Dosi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ermanno Dossetti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Ermini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Franco Evangelisti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Fabbri
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Annibale Fada
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Amintore Fanfani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mario Ferrari Aggradi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Salvatore Foderaro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Alberto Folchi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Arnaldo Forlani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Matteo Fornale
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nicola Fortini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Fracassi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Renzo Franzo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Leandro Fusaro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vincenzo Gagliardi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Michele Galli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Piero Luigi Gasco
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Remo Gaspari
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Erisia Gennai Tonietti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Gerbino
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Enrico Ghio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Gioia
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Girardin
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Salvatore Angelo Gitti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Guido Gonella
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Dante Graziosi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Agostino Greggi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Antonio Guariento
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Luigi Gui
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Antonino Gullotti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Renzo Helfer
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ippazio Imperiale
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Attilio Iozzelli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Lorenzo Isgro'
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Girolamo La Penna
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Antonio Laforgia
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vito Lattanzio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nicola Lettieri
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ruggero Lombardi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Primo Lucchesi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Domenico Magri'
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Franco Malfatti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Salvatore Mannironi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giordano Marchiani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Michele Marotta
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vincenzo Marotta
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Maria Eletta Martini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Bernardo Mattarella
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Gino Mattarelli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Crescenzo Mazza
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Dario Mengozzi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Filippo Micheli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Battista Migliori
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Amalia Miotti Carli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Aldo Moro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Napolitano
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Lorenzo Natali
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Andrea Negrari
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Edoardo Origlia
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Pietro Pala
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giulio Pastore
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Narciso Franco Patrini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Pella
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Erminio Pennacchini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Enea Piccinelli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mariano Pintus
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Battista Pitzalis
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Roberto Prearo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ernesto Pucci
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Renato Quintieri
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Arnaldo Racchetti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Leandro Rampa
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Reale
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Stefano Riccio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Nicola Rinaldi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Romanato
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Elio Rosati
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Attilio Ruffini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mariano Rumor
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vincenzo Russo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carlo Russo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Armando Sabatini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Angelo Salizzoni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Franco Salvi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Remo Sammartino
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Adolfo Sarti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Domenico Sartor
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Emanuela Savio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giovanni Battista Scaglia
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vito Scalia
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carlo Scarascia Mugnozza
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vincenzo Scarlato
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mario Scelba
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giacomo Sedati
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Marcello Sgarlata
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Marcello Simonacci
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Sinesio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Tommaso Sorgi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Enrico Nicola Spadola
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Antonino Spinelli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Carlo Stella
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Bruno Storti
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Fiorentino Sullo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Rodolfo Tambroni Armaroli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Michele Tantalo
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Emilio Paolo Taviani
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Corrado Terranova
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Alfonso Tesauro
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Vittoria Titomanlio
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Togni
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Renato Tozzi Condivi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ferdinando Truzzi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Turnaturi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giacinto Urso
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mario Valiante
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Vedovato
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Francesco Verga
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Veronesi
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Mario Vetrone
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ambrogio Viale
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Rodolfo Vicentini
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Ruggero Villa
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Sebastiano Vincelli
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Calogero Volpe
dal 01.07.1963 al 04.06.1968
Giuseppe Azzaro
dal 25.07.1963 al 04.06.1968
Piero Malvestiti
dal 24.10.1963 al 05.11.1964
Antonio Mancini
dal 21.05.1964 al 04.06.1968
Nicola Cavallaro
dal 24.05.1964 al 04.06.1968
Francesco Barbaccia
dal 30.07.1964 al 04.06.1968
Goffredo Nannini
dal 23.09.1964 al 04.06.1968
Edgardo Castelli
dal 06.11.1964 al 04.06.1968
Gian Aldo Arnaud
dal 25.02.1965 al 04.06.1968
Aldo Tenaglia
dal 17.11.1965 al 04.06.1968
Ferdinando d'Ambrosio
dal 14.09.1966 al 04.06.1968
Ettore Spora
dal 17.05.1967 al 04.06.1968
Giuseppe Sasso
dal 31.05.1967 al 04.06.1968
Giuseppe Armosino
dal 12.07.1967 al 04.06.1968
Vittorio De Stasio
dal 21.09.1967 al 04.06.1968
Pietro Valeggiani
dal 21.09.1967 al 04.06.1968
Storia
Composizione storica
01.07.1963
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 15 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario amm.
Viene eletto 1 Segretario
Viene eletto 1 Vicesegretario
Aderiscono 259 membri
21.07.1963
Cessa 1 membro
25.07.1963
Aderisce 1 membro
21.10.1963
Cessa 1 membro
24.10.1963
Aderisce 1 membro
31.12.1963
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 3
01.01.1964
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Membro del c.d.
18.05.1964
Cessa 1 membro
21.05.1964
Aderisce 1 membro
24.05.1964
Aderisce 1 membro
27.07.1964
Cessa 1 membro
30.07.1964
Aderisce 1 membro
17.09.1964
Cessa 1 membro
23.09.1964
Aderisce 1 membro
05.11.1964
Cessa 1 membro
06.11.1964
Aderisce 1 membro
31.12.1964
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 4
01.01.1965
Viene eletto 1 Membro del c.d.
23.02.1965
Cessa 1 membro
25.02.1965
Aderisce 1 membro
01.11.1965
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
Cessa 1 membro
17.11.1965
Aderisce 1 membro
01.01.1966
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Vicesegretario
Viene eletto 1 Segretario amm.
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
1 Vicesegretario lascia l'incarico
08.09.1966
Cessa 1 membro
14.09.1966
Aderisce 1 membro
31.12.1966
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 8
1 Segretario amm. lascia l'incarico
01.01.1967
Viene eletto 1 Membro del c.d.
11.05.1967
Cessa 1 membro
17.05.1967
Aderisce 1 membro
29.05.1967
Cessa 1 membro
31.05.1967
Aderisce 1 membro
07.07.1967
Cessa 1 membro
12.07.1967
Aderisce 1 membro
11.08.1967
Cessa 1 membro
26.08.1967
Cessa 1 membro
21.09.1967
Aderiscono 2 membri
11.04.1968
Cessa 1 membro