Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Loris Biagioni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Loris Biagioni
Nasce a Piazza Al Serchio (Lucca) il 26 gennaio 1916
Deceduto il 1 ottobre 1998
Laurea in lettere; insegnante scuola media.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
100
Interventi
|
105
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1962
III Legislatura della Repubblica italiana
GORRIERI ed altri: Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale (iniziativa Parlamentare) -
C.3719
, 5 aprile 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIANCHI ed altri: Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (iniziativa Parlamentare) -
C.3938
, 5 luglio 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Integrazioni e modifiche alla legge 1 febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile, e dei trasporti, la concessione.
BIANCHI ed altri: Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (iniziativa Parlamentare) -
C.3997
, 20 luglio 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GENNAI TONIETTI ed altri: Disposizioni concernenti la sistemazione dei servizi sanitari periferici e lo stato giuridico ed il trattamento economico, la carriera ed il collocamento a riposo degli ufficiali sanitari comunali e consorziali (iniziativa Parlamentare) -
C.4067
, 4 agosto 1962
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1950
3
1951
1
1952
1
1953
4
1954
4
1955
6
1956
3
1957
5
1958
15
1959
9
1960
3
1961
5
1962
4
1963
8
1964
7
1965
1
1966
4
1967
5
1968
1
1969
4
1972
4
1973
5
1974
1
1975
1
1976
1