Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luciano Falcier
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luciano Falcier
Nasce a Fossalta Di Piave (Venezia) il 25 aprile 1945
Licenza media superiore; ragioniere
Gruppi
|
194
Progetti di legge presentati
|
189
Atti di indirizzo e controllo
|
22
Interventi
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (igiene e sanità pubblica)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 26 ottobre 1983 al 1 luglio 1987
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 21 febbraio 1985 al 25 settembre 1985
Sostituisce:
Mario Dal Castello
Membro dal 25 settembre 1985 al 1 agosto 1986
Sostituisce:
Nicolamaria Sanese
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 13 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Membro dal 12 febbraio 2002 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier mitrokhin" e l'attività di intelligence italiana
Membro dal 4 luglio 2002 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti
Membro dal 19 gennaio 2006 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1983
59
1984
59
1985
30
1986
36
1987
10