Organi del
II Commissione (Affari della Presidenza del Consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
12 luglio 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Luigi Preti
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
dal 25.09.1985 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
Vicepresidenti
-
-
Pietro Conti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
dal 25.09.1985 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
-
-
Nello Balestracci
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 10.08.1983 al 24.09.1985
dal 25.09.1985 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
altri membri
-
-
Rino Serri
-
dal 12.07.1983 al 24.09.1985
dal 28.02.1986 al 01.07.1987
-
-
Beppe Pisanu
-
dal 27.01.1984 al 24.09.1985
dal 01.08.1986 al 01.07.1987